Comisiones
Educación Cultura y Deporte
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
González Martín, Juan | Presidente Comisión (20/10/1998) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Hernández Rodríguez, Juan José | Vicepresidente Comisión (19/7/1995) |
G.P. Popular |
López Mederos, José Melquiades | Secretario Comisión (19/7/1995) |
G.P. Socialista Canario |
Belda Quintana, Alfredo | Diputado (2/6/1998) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Bethencourt Gámez, Esteban | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Franquis de León, Guillermo | Diputado (11/11/1997) |
G.P. Popular |
Macías Acosta, Carmen Nirva | Diputada (20/1/1997) |
G.P. Popular |
Rodríguez Falero, Consuelo | Diputada (19/7/1995) |
G.P. Popular |
San Juan Hernández, Antonio | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Alcaraz Abellán, José | Diputado (26/6/1998) |
G.P. Socialista Canario |
García Déniz, José Antonio | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Socialista Canario |
Perdomo Betancor, Rafael | Diputado (23/10/1997) |
G.P. Socialista Canario |
García Ramos, Juan Manuel | Diputado (5/6/1998) |
G.P. Mixto |
Padrón Morales, Juan | Diputado (1/10/1998) |
G.P. Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Perdomo de Quintana, Emilia | 19/7/1995 | Diputada | 20/3/1996 | None |
Márquez Rodríguez, María Eugenia | 19/7/1995 | Diputada | 29/5/1996 | None |
Déniz de León, Mª Isabel | 20/3/1996 | Diputada | 22/11/1996 | None |
Rosales Henríquez, Blas | 29/5/1996 | Diputado | 20/1/1997 | None |
Santana Gil, Eustaquio Juan | 19/7/1995 | Diputado | 23/10/1997 | None |
Mato Adrover, Gabriel | 19/7/1995 | Diputado | 11/11/1997 | None |
García Ramos, Juan Manuel | 19/7/1995 | Presidente Comisión | 2/6/1998 | None |
Padrón Morales, Juan | 19/7/1995 | Diputado | 5/6/1998 | None |
Alemán Santana, Juan Carlos | 19/7/1995 | Diputado | 26/6/1998 | None |
Álamo Suárez, José Luis | 22/11/1996 | Diputado | 29/6/1998 | None |
González Hernández, José Miguel | 29/6/1998 | Diputado | 1/10/1998 | None |
González Martín, Juan | 19/7/1995 | Diputado | 20/10/1998 | None |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
11/mar/1999 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
11/feb/1999 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
14/ene/1999 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
3/dic/1998 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
5/nov/1998 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
20/oct/1998 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
30/jun/1998 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
7/may/1998 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
27/abr/1998 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
27/mar/1998 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |