Comisiones
Turismo y Transportes
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Rosales Henríquez, Blas | Presidente Comisión (19/7/1995) |
G.P. Popular |
Barragán Cabrera, José Miguel | Vicepresidente Comisión (19/7/1995) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Alemán Santana, Juan Carlos | Secretario Comisión (19/7/1995) |
G.P. Socialista Canario |
Cabrera Montelongo, Eugenio | Diputado (16/7/1996) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Fernández González, Manuel | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Popular |
González Hernández, José Miguel | Diputado (2/6/1998) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Rodríguez-Batllori Sánchez, Francisco José | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Toribio Fernández, Fernando | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Popular |
de León Expósito, Rafael Ángel | Diputado (11/11/1997) |
G.P. Popular |
Cruz Hernández, Julio | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Socialista Canario |
Fajardo Spínola, Luis | Diputado (19/7/1995) |
G.P. Socialista Canario |
Perdomo Betancor, Rafael | Diputado (23/10/1997) |
G.P. Socialista Canario |
Medina Calero, Pedro | Diputado (1/10/1998) |
G.P. Mixto |
Perdomo de Quintana, Emilia | Diputada (19/7/1995) |
G.P. Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Perdomo Torres, Felipe | 19/7/1995 | Diputado | 27/3/1996 | None |
San Juan Hernández, Antonio | 27/3/1996 | Diputado | 16/7/1996 | None |
de León Expósito, Rafael Ángel | 19/7/1995 | Diputado | 20/1/1997 | None |
Padrón Díaz, Carmelo | 19/7/1995 | Diputado | 23/10/1997 | None |
Mato Adrover, Gabriel | 20/1/1997 | Diputado | 11/11/1997 | None |
García Ramos, Juan Manuel | 19/7/1995 | Diputado | 2/6/1998 | None |
Medina Calero, Pedro | 19/7/1995 | Diputado | 2/6/1998 | None |
Oramas González-Moro, Ana María | 2/6/1998 | Diputada | 1/10/1998 | None |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
6/abr/1999 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
9/mar/1999 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
9/feb/1999 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
19/ene/1999 | 17:00 | No hay grabación | Orden del día |
29/oct/1998 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
22/jun/1998 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
14/may/1998 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
23/abr/1998 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
19/mar/1998 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
15/ene/1998 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |