Comisiones
Agricultura, Ganadería y Pesca
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Santana Gil, Eustaquio Juan | Presidente Comisión (20/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Alonso Quintero, Elfidio | Vicepresidente Comisión (20/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Cabrera Matos, Carlos Javier | Secretario Comisión (20/7/1999) |
G.P. Popular |
Alonso Falcón, Victor Modesto | Diputado (5/10/2000) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Hernández Gómez, Juan Ramón | Diputado (20/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Hernández Martín, Cándido Eloy | Diputado (15/10/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Monzón Suárez, Paula | Diputada (20/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Perdomo Reyes, Cristina María | Diputada (20/7/1999) |
G.P. Coalición Canaria - CC |
Alemán Santana, Juan Carlos | Diputado (4/10/2001) |
G.P. Socialista Canario |
Armas Pérez, José Francisco | Diputado (20/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Lorenzo Acosta, María Belén | Diputada (20/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
Martín Bermúdez, Marcial | Diputado (20/7/1999) |
G.P. Socialista Canario |
García Leal, María Noelia | Diputada (13/4/2000) |
G.P. Popular |
Toribio Fernández, Fernando | Diputado (20/7/1999) |
G.P. Popular |
de León Expósito, Rafael Ángel | Diputado (20/7/1999) |
G.P. Popular |
Allende Riera, María Belén | Diputada (20/7/1999) |
G.P. Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Alonso Quintero, Elfidio | 20/7/1999 | Diputado | 20/7/1999 | Vicepresidente Comis |
Cabrera Matos, Carlos Javier | 20/7/1999 | Diputado | 20/7/1999 | Secretario Comisión |
Santana Gil, Eustaquio Juan | 20/7/1999 | Diputado | 20/7/1999 | Presidente Comisión |
Bethencourt Gámez, Esteban | 20/7/1999 | Diputado | 15/10/1999 | Cambio en Comisión |
Montelongo González, Águeda | 20/7/1999 | Diputada | 28/3/2000 | Baja como Diputada |
Mendoza Cabrera, José | 20/7/1999 | Diputado | 5/10/2000 | Cambio en Comisión |
Rodríguez Flores, María Dolores | 20/7/1999 | Diputada | 15/3/2001 | Cambio en Comisión |
Mora Hernández, José Ramón | 15/3/2001 | Diputado | 4/10/2001 | Cambio en Comisión |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
10/mar/2003 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
15/ene/2003 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
20/nov/2002 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
21/jun/2002 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
23/abr/2002 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
7/mar/2002 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
11/dic/2001 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
22/nov/2001 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |
17/oct/2001 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
6/jun/2001 | 12:00 | No hay grabación | Orden del día |