Comisiones
Mesa de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Belda Quintana, Alfredo | Presidente Comisión (16/7/2003) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Toribio Fernández, Fernando | Vicepresidente Comisión (25/7/2006) |
G.P. Popular |
Padrón Rodríguez, María Dolores | Secretaria Comisión (3/11/2004) |
G.P. Socialista Canario |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Alemán Santana, Juan Carlos | 16/7/2003 | Secretario Comisión | 18/10/2004 | SUSTITUCIÓN |
Macías Acosta, Carmen Nirva | 16/7/2003 | Vicepresidenta Comisión | 29/9/2005 | Renuncia cargo Mesa |
Díaz Hernández, Alejandro José | 3/10/2005 | Vicepresidente Comisión | 21/7/2006 | SUSTITUCIÓN |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
10/abr/2007 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
9/mar/2007 | 14:30 | No hay grabación | Orden del día |
7/mar/2007 | 11:00 | No hay grabación | Orden del día |
5/mar/2007 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
19/ene/2007 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
25/jul/2006 | 10:45 | No hay grabación | Orden del día |
24/jul/2006 | 10:45 | No hay grabación | Orden del día |
21/jun/2006 | 11:45 | No hay grabación | Orden del día |
4/may/2006 | 09:30 | No hay grabación | Orden del día |
30/jun/2005 | 14:15 | No hay grabación | Orden del día |