Comisiones
Mesa de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Cruz Hernández, Julio | Presidente Comisión (4/6/2008) |
G.P. Socialista Canario |
Ester Sánchez, Carlos Antonio | Vicepresidente Comisión (7/5/2009) |
G.P. Popular |
González Hernández, José Miguel | Secretario Comisión (4/6/2008) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
González Hernández, José Miguel | 19/7/2007 | Presidente Comisión | 4/6/2008 | Renuncia cargo Mesa |
Acosta Padrón, Francisco | 21/11/2007 | Secretario Comisión | 4/6/2008 | Renuncia cargo Mesa |
Cabrera Pérez-Camacho, Miguel | 19/7/2007 | Vicepresidente Comisión | 17/4/2009 | Sustitución |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
25/feb/2011 | 09:30 | No hay grabación | Orden del día |
11/feb/2011 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
3/dic/2010 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
18/nov/2010 | 09:45 | No hay grabación | Orden del día |
3/jun/2010 | 11:30 | No hay grabación | Orden del día |
6/abr/2010 | 13:00 | No hay grabación | Orden del día |
11/mar/2010 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
3/dic/2009 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
20/oct/2009 | 10:30 | No hay grabación | Orden del día |
29/sep/2009 | 12:30 | No hay grabación | Orden del día |