Comisiones
Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
Santana Reyes, Juan de San Genaro | Presidente Comisión (19/7/2007) |
G.P. Popular |
Funes Toyos, José Ramón | Vicepresidente Comisión (16/5/2008) |
G.P. Socialista Canario |
Herrera Aguilar, Esther Nuria | Secretaria Comisión (20/11/2008) |
G.P. Coalición Canaria (CC) |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Acosta Guerra, María Beatriz | 19/7/2007 | Vicepresidenta Comisión | 16/5/2008 | Renuncia cargo Mesa |
Jorge Blanco, Miguel Jesús | 19/7/2007 | Secretario Comisión | 16/5/2008 | Renuncia cargo Mesa |
Acosta Guerra, María Beatriz | 16/5/2008 | Secretaria Comisión | 5/11/2008 | Renuncia cargo Mesa |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
15/mar/2010 | 10:00 | No hay grabación | Orden del día |
9/dic/2009 | 09:45 | No hay grabación | Orden del día |