Comisiones
Educación y Universidades
Miembros del órgano
Nombre | Cargo | Grupo parlamentario |
García Ramos, Juan Manuel | Presidente Comisión (25/9/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Hernández Pérez, María Victoria | Vicepresidenta Comisión (13/11/2015) |
GP Socialista Canario |
Hernández Labrador, Lorena | Secretaria Comisión (22/7/2015) |
GP Popular |
Acuña Betancort, Marciano | Diputado (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Beato Castellano, Socorro | Diputada (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
García Martínez, Dolores Alicia | Diputada (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
Machín Tavío, Migdalia | Diputada (17/7/2015) |
GP Nacionalista Canario (CC-PNC) |
González González, Ana | Diputada (17/7/2015) |
GP Socialista Canario |
Hernández Gutiérrez, Patricia | Diputada (24/1/2017) |
GP Socialista Canario |
Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Diputada (24/1/2017) |
GP Socialista Canario |
Luzardo Romano, Josefa | Diputada (13/9/2017) |
GP Popular |
Navarro de Paz, María Australia | Diputada (13/3/2019) |
GP Popular |
Déniz Ramírez, Francisco Antonio | Diputado (17/7/2015) |
GP Podemos |
Marrero Morales, Manuel | Diputado (12/9/2017) |
GP Podemos |
Campos Jiménez, Luis Alberto | Diputado (17/7/2015) |
GP Nueva Canarias (NC) |
Mendoza Rodríguez, Melodie | Diputada (17/7/2015) |
GP Mixto |
Modificaciones
Nombre | Alta | Cargo | Baja | Motivo |
---|---|---|---|---|
Hernández Labrador, Lorena | 17/7/2015 | Diputada | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Pérez Hernández, Manuel Marcos | 17/7/2015 | Diputado | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Ruano León, José Miguel | 17/7/2015 | Diputado | 22/7/2015 | Elección cargo Mesa |
Álvaro Lavandera, Iñaki | 22/7/2015 | Diputado | 31/7/2015 | Sustitución |
Ruano León, José Miguel | 22/7/2015 | Presidente Comisión | 9/9/2015 | Sustitución |
García Ramos, Juan Manuel | 9/9/2015 | Diputado | 25/9/2015 | Elección cargo Mesa |
Pérez Hernández, Manuel Marcos | 22/7/2015 | Vicepresidente Comisión | 29/9/2015 | Sustitución |
Hernández Pérez, María Victoria | 29/9/2015 | Diputada | 13/11/2015 | Elección cargo Mesa |
Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | 31/7/2015 | Diputada | 27/9/2016 | Sustitución |
Alemán Ojeda, Nayra | 17/7/2015 | Diputada | 24/1/2017 | Sustitución |
Cruz Oval, María Teresa | 27/9/2016 | Diputada | 24/1/2017 | Sustitución |
Moreno Bravo, Emilio | 17/7/2015 | Diputado | 4/9/2017 | Renuncia |
Río Sánchez, María del | 21/7/2015 | Diputada | 12/9/2017 | Sustitución |
Montelongo González, Águeda | 17/7/2015 | Diputada | 13/3/2019 | Sustitución |
Últimas reuniones
Fecha | Hora | Vídeo | Orden del día |
---|---|---|---|
28/mar/2019 | 10:00 | Orden del día | |
26/feb/2019 | 10:00 | Orden del día | |
18/dic/2018 | 12:00 | Orden del día | |
29/nov/2018 | 12:00 | Orden del día | |
22/nov/2018 | 12:00 | Orden del día | |
31/oct/2018 | 10:30 | Orden del día | |
27/sep/2018 | 12:00 | Orden del día | |
24/may/2018 | 10:00 | Orden del día | |
18/abr/2018 | 10:00 | Orden del día | |
14/mar/2018 | 10:00 | Orden del día |
Descripción
Funciones: Tiene competencias, por un lado, en las cuestiones relativas a educación, comprendiendo los ciclos de enseñanza no superior –Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, Formación Profesional y de adultos– y, por otro, la educación universitaria.
Su ámbito de conocimiento se extiende a los centros e infraestructuras educativas, la gestión del personal docente no universitario y la formación del profesorado, así como a la ordenación, innovación y promoción educativa. Igualmente considera las medidas para erradicar el absentismo escolar y el abandono prematuro, la política de becas y subvenciones, la atención a colectivos con especiales dificultades de aprendizaje y la utilización de los comedores escolares para garantizar la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades.